Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|---|
545 | Impegno e liquidazione fattura Wind Tre S.p.A. – Cap. 416558 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
544 | Autorizzazione CEFPAS per l'attivazione di un corso di qualificazione in Operatore Socio Sanitario (1000 ore) OSS STD 39 21 |
01/06/2021 | 03/06/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
543 | Autorizzazione Nautilus s.r.l.s. per l'attivazione di un corso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario – Bagheria (PA) RQ OSS 1 040 21 |
31/05/2021 | 01/06/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
542 | Autorizzazione Centro Studi socio culturali “Leonardo Sciascia” per l'attivazione di un corso di riqualificazione in operatore Socio Sanitario – Canicattì (AG) RQ OSS 1 039 21 | 31/05/2021 | 01/06/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
541 | Liquidazione rata intermedia progetto PE-2016-02363692 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
540 | Liquidazione rata intermedia progetto GR-2016-02364931 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
539 | Liquidazione componente della quarta commissione esami Medicina Generale triennio 2020-2023- Dott. Digiacomo Antonio | 28/05/2021 | 28/05/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
538 | Liquidazione segretario della quarta commissione esami Medicina Generale triennio 2020-2023- Dott. Stefano Campo | 28/05/2021 | 28/05/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico |