Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | Autorizzazione E.S.F.O. Formazione e Orientamento per l'attivazione di un corso di qualificazione in Operatore Socio Sanitario (1000 ore) OSS STD 34 21 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
499 | Liquidazione componente della commissione esami Medicina Generale triennio 2018-2021 seduta 17 dicembre 2018- Dott.ssa Muscarella Maria Silvana |
21/05/2021 | 21/05/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
498 | Commissione esami finali di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario ai sensi del D.A. 12.03.2019, n. 377 Accademia Palladium - ID RQ OSS 1 011 20 con sede in Favara (AG), viale Aldo Moro, n. 234/L |
21/05/2021 | 24/05/2021 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
497 | Commissione esami finali di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario ai sensi del D.A. 12.03.2019, n. 377 Centro Studi Agorà - ID RQ OSS 1 017 20 con sede in Palermo, viale Armando Diaz, n. 43/D |
21/05/2021 | 24/05/2021 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
496 | Liquidazione componente commissione esami Medicina Generale triennio 2019-2022 seduta 22 gennaio 2020- Dott.ssa Nardi Isabella | 21/05/2021 | 21/05/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
495 | Liquidazione componente commissione esami Medicina Generale triennio 2019-2022 seduta 22 gennaio 2020- Dott.ssa Muscarella Maria Silvana |
21/05/2021 | 21/05/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
494 | Liquidazione componente della commissione esami Medicina Generale triennio 2016-2019 sedute del 03 e 04 dicembre 2019 - del 28 gennaio 2020 del 09 aprile 2020 del 30 giugno 2020 del 30 luglio 2020 - Dott.ssa Radosti Silvia Cesarina Maria | 21/05/2021 | 21/05/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
493 | Liquidazione componente della sesta commissione esami Medicina Generale triennio 2019-2022 sedute 22 e 28 gennaio 2020- Dott.Lembo Aurelio | 21/05/2021 | 21/05/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico |